Совет министров Бурятской АССР
Совет Министров Бурятской АССР (до 1958 — Совет Министров Бурят-Монгольской АССР) — высший орган исполнительной власти Бурятской АССР.
Образован 10 декабря 1923 года как Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР. В 1946 году Совет Народных Комиссаров переименован в Совет Министров Бурят-Монгольской АССР.
В 1991 году Совет Министров республики преобразован в Правительство Республики Бурятия.
Руководители |
Ербанов, Михей Николаевич — (с 10 декабря 1923 г. по 8 сентября 1927 г.)
Ильин, Кузьма Сергеевич — (с 8 сентября 1927 г. по апрель 1929 г.)
Доржиев, Дажуп Дансаранович — (с 11 апреля 1929 г. по октябрь 1937 г.)
Бельгаев Гомбо Цыбикович (с октября по ноябрь 1937 г.)
Иванов, Соломон Матвеевич (с ноября 1937 г. по 27 декабря 1948 г.)
Винтовкин, Капитон Дмитриевич (с 27 декабря 1948 г. по 13 января 1950 г.)
Иванов, Соломон Матвеевич (с 13 января 1950 г. по 17 марта 1951 г.)
Цыремпилон, Доржи Цыремпилович (с 17 марта 1951 г. по 4 января 1954 г.)
Болсохоев, Даниил Степанович (с 4 января 1954 г. по 17 января 1958 г.)
Филиппов, Василий Родионович (с 17 января 1958 г. по 24 ноября 1960 г.)
Модогоев, Андрей Урупхеевич (с 24 ноября 1960 г. по июнь 1962 г.)
Барьядаев, Константин Лаврентьевич (с июня 1962 г. по 1967 г.)
Пивоваров, Николай Буинович (с 1967 г. по 9 марта 1977 г.)
Саганов Владимир Бизьяевич (с 9 марта 1977 г. по июнь 1987 г.)
Булдаев, Сергей Николаевич (с июня 1987 г. по 19 апреля 1990 г.)
Саганов Владимир Бизьяевич (с апреля 1990 г. по 1991 г.)
Литература |
- Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл
- «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»